Gemeente Ede
maandag, 30 mei 2011
Wilke Dekker (CDA) beëindigt raadslidmaatschap
De heer W.J. (Wilke) Dekker wordt per 1 juni 2011 door de Commissaris
van de Koningin van de provincie Utrecht benoemd tot waarnemend
burgemeester van de gemeente Renswoude.
Het vervullen van deze functie gaat in zijn optiek niet samen met het
raadslidmaatschap van de gemeente Ede, omdat het op enig moment zou
kunnen leiden tot een loyaliteitsconflict. Juist omdat de heer Dekker
zeer hecht aan bestuurlijke transparantie, heeft hij besloten per 1
juni a.s. zijn raadslidmaatschap te beëindigen.
Ruim 21 jaar heeft de heer Dekker deel uitgemaakt van het
gemeentebestuur van Ede. Van 1 mei 1990 tot 25 april 2002 als raadslid,
van 14 april 1998 tot 15 april 2010 als wethouder en vanaf 15 april
2010 wederom als raadslid.
In zijn brief aan de voorzitter van de gemeenteraad vertelt de heer
Dekker dat hij het werk met veel plezier heeft gedaan en hier met
dankbaarheid op terugkijkt. De ontvangst van de erepenning van de
gemeente Ede bij zijn afscheid als wethouder waardeert hij nog altijd
zeer.